1972年出生,2011年12月加入民盟,2002年6月在东北师范大学获博士学位。现任吉林省人民政府副省长,民盟中央常委、民盟吉林省委会主委,全国政协委员、吉林...
1962年出生,2005年11月加入民盟,1994年11月在英国爱丁堡大学获博士学位。现任吉林省农业科学院学术委员会副主任,吉林省人大常委,民盟中央农业专委会委员、民盟吉林省委会副主委。
更多 >>1971年出生,2005年11月加入民盟,2011年7月在中共吉林省委党校取得研究生学历。现任民盟吉林省委会专职副主委,吉林省政协常委,民盟中央委员,民盟吉林省委会监委会主任。
更多 >>1975年出生,2008年5月加入民盟,2001年6月在吉林大学获博士学位。现任吉林大学研究生院院长兼超分子结构与材料国家重点实验室主任,吉林省政协委员,长春市政协常委,民盟中央青委会委员,民盟吉林省委会副主委、民盟长春市委会主委、吉林大学盟委主委。
更多 >>